Informazioni su Jürg Ziörjen-Moor
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Jürg Ziörjen-Moor
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005281695, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Berichtigung des im SHAB Nr. 253 vom 29.12.2020, publizierten TR-Eintrags Nr. 19'639 vom 23.12.2020 HUH Immobilien- und Generalunternehmung AG, in Lenk, CHE-101.661.848, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2020, Publ. 1005060706).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nellen-Berchtold, Georg, von Riederalp und Bitsch, in Lenk im Simmental (Lenk), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: von Ried-Mörel und Bitsch, in Adelboden];
Ziörjen-Moor, Jürg, von Zweisimmen, in Lenk im Simmental (Lenk), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: in Adelboden].
Numero di pubblicazione: HR02-1005060706, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
HUH Immobilien- und Generalunternehmung AG, in Lenk, CHE-101.661.848, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2018, Publ. 4181201).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nellen-Berchtold, Georg, von Ried-Mörel und Bitsch, in Adelboden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ziörjen-Moor, Jürg, von Zweisimmen, in Adelboden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lüthy-Perren, Michael, von Rudolfstetten-Friedlisberg, in Lenk im Simmental (Lenk), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Adelboden, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2469895, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Sportanlage TEC-GmbH, in Lenk, CHE-111.964.055, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 79 vom 21.04.2011, Publ. 6132988).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Messerli-Lendenmann, Marianne, von Oberstocken, in Lenk, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziörjen-Moor, Jürg, von Zweisimmen, in Lenk, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauswirth-Reichen, Marianne, von Saanen, in Lenk, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführerin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hunziker-Kleiner, Denise, von Kirchleerau, in Lenk, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kruker, Albert, von Braunau, in Lenk, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thüring, Lorenz, von Ettingen, in Lenk, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Känel, Christian, von Aeschi bei Spiez, in Lenk, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zeller, Marc, von Lenk, in Lenk, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.