Informazioni su Nicole Zingg
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Nicole Zingg
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Nicole Zingg
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005409213, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Prosalute, in Basel, CHE-469.722.080, Verein (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2020, Publ. 1005054870).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cakir, Olcay, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ehret, Rebekka, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fierz, Katharina, von Männedorf, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Geniale, Freija, von Gondiswil, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
König, Elisabeth, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Küchenhoff, Bernhard Michael Walther Siegbert, deutscher Staatsangehöriger, in Oetwil am See, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pulido Martinez, Raquel, von Zuzgen, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rauchfleisch, Udo, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Salem, Mohamed, ägyptischer Staatsangehöriger, in Neuenhof, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Soom Ammann, Eva, von Ursenbach, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Thiyagarajah, Sritharan, von Willadingen, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zingg, Nicole, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 5589322, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Hausgenossenschaft Wohnstadt Hammerstrasse, in Basel, CH-270.5.000.176-4, Genossenschaft (SHAB Nr. 57 vom 25.03.2008, S. 5, Publ. 4398836).
Statutenänderung:
30.03.1994, 28.11.2009. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 02.12.2009 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Christian, von Seewen, in Basel, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gurini, Myriam, von Riein, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zingg, Nicole, von Basel, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeschbacher, Mara, von Radelfingen, in Basel, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Funtsch, Matthieu, französischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaffar, Cécile, französische Staatsangehörige, in Basel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koller, Patrick, von Appenzell, in Basel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Regenass, Thomas, von Niederdorf, in Basel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4398836, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Hausgenossenschaft Wohnstadt Hammerstrasse, in Basel, CH-270.5.000.176-4, Genossenschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2004, S. 5, Publ. 2426136).
Gestrichene Personen und Unterschriften:
Heinimann, Jona, von Bennwil, in Basel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schöllhorn, Arne, von Biel BE, in Orpund, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Caprez, Riccarda, von Trin, in Trin, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Morwinski, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Christian, von Seewen, in Basel, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gurini, Myriam, von Riein, in Basel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Regenass, Thomas, von Niederdorf, in Basel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zingg, Nicole, von Basel, in Basel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koller, Patrick, von Appenzell, in Basel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung].