Informazioni su Christian Thomas Zingg
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christian Thomas Zingg
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005517250, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SIAG RM II AG, in Zürich, CHE-296.360.630, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2022, Publ. 1005494445).
Statutenänderung:
29.06.2022.
Firma neu:
REIMAG AG.
Domizil neu:
c/o Swiss Asset Partners Holding AG, Beethovenstrasse 1, 8002 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spross, Heinz, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Spross, Natalie, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zingg, Robert, von Zürich, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zingg, Christian, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Dr. Michael, von Zürich, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005515995, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
RXMM AG, in Zürich, CHE-247.251.697, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2022, Publ. 1005504819).
Domizil neu:
c/o Swiss Asset Partners Holding AG, Beethovenstrasse 1, 8002 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spross, Heinz, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Spross, Natalie, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zingg, Robert, von Zürich, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Dr. Michael, von Zürich, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zingg, Christian, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1005103949, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Triavis AG (Triavis SA) (Triavis Ltd), in Zollikon, CHE-478.879.177, Alte Landstrasse 70, 8702 Zollikon, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
12.02.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt hauptsächlich die Erbringung eines umfassenden Dienstleistungsangebotes durch Beratung und Betreuung Ihrer Kunden bei der Projektierung, der Überbauung, dem Erwerb und der Veräusserung, der Vermietung, der Vermarktung und der Bewirtschaftung von Grundstücken aller Art. Die Gesellschaft kann selber Grundeigentum erwerben, erstellen, verkaufen, vermieten, vermarkten und verwalten sowie selber Beteiligungen an Unternehmen erwerben oder veräussern. Ferner kann die Gesellschaft jegliche Arten von Dienstleistungen erbringen, welche den Hauptzweck unterstützen, fördern und ausbauen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener, Gesellschaften abgeben.
Aktienkapital:
CHF 120'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 120'000.00.
Aktien:
1'200 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief und E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 12.02.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Zingg, Christian Thomas, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kunz, Franziska Beatrice, von Arisdorf, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.