Informazioni su Thomas Zimmermann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Thomas Zimmermann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005509670, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Kästli Bau AG, in Rubigen, CHE-345.919.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 17.05.2021, Publ. 1005182456).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bärtschi, Matthias, von Lützelflüh, in Langenthal, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung;
Engeloch, Markus, von Wattenwil, in Wattenwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung;
Gruber, Albert, von St. Niklaus, in Grächen, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung;
Hausammann, David, von Männedorf, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung;
Stalder, Martin, von Lützelflüh, in Rüegsbach (Rüegsau), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung;
Zimmermann, Thomas, von Schangnau, in Schwarzenburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flühmann, Ronald, von Neuenegg, in Unterseen, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung;
Gfeller, Stefan Theodor Hans, von Vechigen, in Konolfingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung;
Hänni, Stefan, von Niedermuhlern, in Wichtrach, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung;
Mani, Roland, von Diemtigen, in Wimmis, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung;
Manojlovic, Mirjana, von Kreuzlingen, in Zollikofen, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung [bisher: in Liebefeld (Köniz)];
Siegenthaler, Jürg, von Schangnau, in Aeschi b. Spiez (Aeschi bei Spiez), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung.
Numero di pubblicazione: 6413134, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
P. Stöckli AG, in Schwarzenburg, CH-035.3.006.392-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 12.04.2011, S. 0, Publ. 6118604).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schüttel, Oliver, von Zäziwil, in Büetigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmermann, Thomas, von Schangnau, in Schwarzenburg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6205394, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Kästli Bau AG, in Ostermundigen, CH-036.3.049.779-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2011, S. 3, Publ. 6011044).
Statutenänderung:
31.05.2011.
Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung. [Die Uebertragbarkeit sämtlicher neu ausgegebener Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.].
Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung am 31.05.2011 gemäss Vertrag vom 31.05.2011 und Inventar per 31.12.2010 Aktiven von CHF 34'204'272.49 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 27'900'661.99 der Kästli AG Bauunternehmung (neu: Kästli Beteiligungen AG), in Ostermundigen (CH-035.3.009.147-2), wofür 900 voll liberierte Namenaktien zu nom. je CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 5'403'610.50 als Forderung gutgeschrieben werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Alfred, von Schlosswil, in Aspi bei Seedorf (Seedorf BE), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flückiger, Thomas, von Auswil, in Burgdorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hirschi, Bernhard, von Schangnau, in Uetendorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klug, Gabriele, deutsche Staatsangehörige, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marty, Urs, von Guttet-Feschel, in Spiez, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyss, Heinz, von Grindelwald, in Ringgenberg BE, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Engeloch, Markus, von Wattenwil, in Wattenwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung;
Galli, Patrick, von Eggiwil, in Aefligen, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung;
Reist, Samuel, von Sumiswald, in Sumiswald, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung;
Ringgenberg, Ulrich, von Leissigen, in Toffen, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung;
Rothacher, Bernhard, von Blumenstein, in Thierachern, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung;
Scartazzini, Sonja, von Bregaglia, in Gerzensee, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung;
Wälti, Daniel, von Arni BE, in Lyss, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung;
Zimmermann, Thomas, von Schangnau, in Schwarzenburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung.
Zweigniederlassung neu:
Belp (CH-036.9.050.956-4). Bern (CH-036.9.050.954-1). Rubigen (CH-036.9.050.953-0). Schwarzenburg (CH-036.9.050.957-2). Thun (CH-036.9.050.952-5. Wattenwil (CH-036.9.050.955-6).