Informazioni su Paul Zimmermann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Paul Zimmermann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5418984, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Pflegeheim Sennhof (Stiftung Friedrich Däster), in Vordemwald, CH-400.7.001.222-9, Stiftung (SHAB Nr. 127 vom 06.07.2009, S. 3, Publ. 5115176).
Urkundenänderung:
20.10.2009.
Name neu:
Sennhof-Stiftung Friedrich Däster.
Zweck neu:
Die Stiftung fördert das Pflegeheim Sennhof und dessen Aktivitäten;
kann Grundeigentum erwerben und veräussern.
Organisation neu:
Stiftungsrat von mindestens 5 Mitgliedern und Revisionsstelle. [Die Bestimmung betreffend die Wahl des Präsidenten des Stiftungsrates wurde in der Urkunde geändert.] [gestrichen: Präsident durch Heimkommission.].[Die Bestimmung betreffend die Wahl des Präsidenten des Stiftungsrates wurde in den Urkunde geändert.] [gestrichen: Präsident durch Kulturgesellschaft].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Woodtli, Denise Rita, von Strengelbach, in Strengelbach, Mitglied des Stiftungsrates und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Ernst Jakob, von Attelwil, in Attelwil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zimmermann, Paul, von Oberflachs, in Zofingen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scheibler, Jakob, von Oftringen, in Strengelbach, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Liebi, Marlise, von Seftigen, in Vordemwald, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Andermatt, Ferdinand, von Baar, in Aarburg, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burgherr, Harry, von Zetzwil, in Rothrist, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lehmann, Regina, von Reitnau, in Reitnau, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bichsel, Iris, von Sumiswald, in Murgenthal, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bolliger, Lisbeth, von Schmiedrued, in Vordemwald, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Eppler, Martin, von Basel, in Vordemwald, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Glur, Christian, von Oftringen, in Murgenthal, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sommer, Willi, von Sumiswald, in Brittnau, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 849868, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Turro Handels AG, bisher in Zofingen, Warenhandel, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2002, S. 2, Publ. 538532).
Gründungsstatuten:
25.08.1997.
Statutenänderung:
20.12.2002.
Firma neu:
Turro Immobilien AG.
Sitz neu:
Neuhausen am Rheinfall.
Domizil neu:
bei Niedermann Treuhand AG, Bahnsteigstrasse 1, 8212 Neuhausen am Rheinfall.
Zweck neu:
Immobiliengesellschaft.
Aktienkapital:
CHF 500'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 500'000.--.
Aktien:
500 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung:
Die Uebertragbarkeit der Namenaktien ist beschränkt gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmermann, Paul, von Oberflachs, in Zofingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Tagemo Treuhand AG, in Zug, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niedermann, René, von Jonschwil, in Beringen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Neuhausen am Rheinfall, Präsident];
Bodensee-Treuhand AG, in Kreuzlingen, Revisionsstelle.
Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Turro Handels-GmbH, in Z o f i n g e n, Warenhandel. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 247 vom 20.12.1999, S. 8609).
Statutenänderung:
20.01.2000.
Firma neu:
Turro Handels AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.- [bisher: CHF 100'000.-].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.-.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.-.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch einfachen Brief an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder im Publikationsorgan.
Vinkulierung neu:
Die Uebertragbarkeit der Namenaktien ist beschränkt gemäss Statuten.
Umwandlung:
Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.01.2000 wird die bisherige Gesellschaft mit beschränkter Haftung in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschaft wird mit sämtlichen Aktiven von CHF 338'809.23 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 205'376.60 gemäss Umwandlungsbilanz per 31.12.1999 fortgeführt. Das bisherige Stammkapital wird in Aktienkapital umgewandelt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmermann, Paul, von Oberflachs, in Zofingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 100'000, Gesellschafter und Geschäftsführer];
Tagemo Treuhand AG, in Zug, Revisionsstelle.