Informazioni su Markus Zimmermann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Markus Zimmermann
Ultimi comunicati FUSC: Markus Zimmermann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005716375, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
PrivalTec AG, in Ittigen, CHE-113.975.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 08.04.2019, Publ. 1004605197).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmermann, Markus, von Vitznau, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jansen, Gerhard, von Basel und Ittigen, in Ittigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Jansen-Gueggi, Suzanne, von Basel und Ittigen, in Ittigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Loosli, Hans Peter genannt Peter, von Eriswil, in Aefligen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schwab, Heinz, von Ins, in Bolligen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005523875, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Smixin AG, in Biel/Bienne, CHE-115.319.149, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 22.06.2021, Publ. 1005224484).
Statutenänderung:
28.06.2022.
Aktienkapital neu:
CHF 3'881'934.00 [bisher: CHF 3'381'934.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'881'934.00 [bisher: CHF 3'381'934.00].
Aktien neu:
3'881'934 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 3'381'934 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 28.06.2022 werden acht Forderungen in der Höhe von insgesamt CHF 500'000.00 verrechnet, wofür 500'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 28.06.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.12.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmermann, Markus, von Vitznau, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kronenberg, Thomas Martin, von Reiden, in Root, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stieger, Urs, von Oberriet (SG), in Allschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005315268, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Wetras Wärmeverbund AG, in Schwarzenburg, CHE-343.796.633, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2018, Publ. 4416143).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmermann, Markus, von Vitznau, in Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Remund, Matthias, von Wohlen bei Bern, in Schwarzenburg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Remund-Weber, Renate Cécile, von Guggisberg, in Schwarzenburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Remund, Stefan, von Wohlen bei Bern, in Schwarzenburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].