Informazioni su Arthur Zimmermann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Arthur Zimmermann
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Arthur Zimmermann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005596084, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Fondation La Chaloupe, à Collombey-Muraz, CHE-391.738.934, fondation (No. FOSC 8 du 14.01.2020, Publ. 1004804524).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Zimmermann, Arthur, de Eggerberg, à Collombey-Muraz, vice-président du conseil de fondation, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Premand, Bernard, de Troistorrents et Val-d'Illiez, à Monthey, vice-président du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux];
Métrailler-Trombert, Françoise, de Val-d'Illiez, à Collombey-Muraz, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR01-1004720915, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Fondation La Chaloupe, à Collombey-Muraz, CHE-391.738.934, Chemin du Grand-Verney 6, 1868 Collombey, fondation (Nouvelle inscription).
Date des actes constitutifs:
13.06.2019.
But:
le développement et l'épanouissement des enfants, adolescents et jeunes adultes qui lui sont confiés pour une action socio-éducative, soit par les parents et les services sociaux, soit par les autorités;
dans le cadre de son but, la fondation exerce ses activités en principe dans le canton du Valais;
le bénéfice et le capital de la fondation sont exclusivement affectés au but fixé ci-dessus;
la fondation ne poursuit aucune activité lucrative.
Réserve de modification du but par la fondatrice:
cf. acte de fondation pour les détails.
Personne(s) inscrite(s):
Vodoz, Jean-Paul, de La Tour-de-Peilz, à Yvorne, président du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Zimmermann, Arthur, de Eggerberg, à Collombey-Muraz, vice-président du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Vogel, Alain, de Unterbäch, à Pully, membre et secrétaire du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Bellon, Albert, de Troistorrents, à Troistorrents, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Lattion, Antoine, de Liddes et Collombey-Muraz, à Collombey-Muraz, membre du conseil de fondation, trésorier, avec signature collective à deux;
Premand, Bernard, de Troistorrents et Val-d'Illiez, à Monthey, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Fiduciaire Turin & Associés SA (CHE-105.856.196), à Collombey-Muraz, organe de révision.
Numero di pubblicazione: 5293822, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Fondation Lisette GENTON, à Orsières, CH-621.7.006.718-7, fondation (FOSC no 16 du 26.01.2009, p. 22, publ. 4845554).
Personnes et signatures radiées:
Lovey, Maurice, de Orsières, à Orsières, président du conseil et du bureau, avec signature collective à deux;
Buisson, Alain Pierre dit Pierrot, de Vouvry, à Orsières, organe de révision.
Inscription ou modification de personnes:
Max, Louis, de Bourg-Saint-Pierre, à Evionnaz, président, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président du conseil, avec signature collective à deux avec le président];
Zimmermann, Arthur, de Eggerberg, à Collombey-Muraz, membre, avec signature collective à deux avec le président.