Informazioni su Louis Max
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Louis Max
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2951085, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Fondation Foyers-Ateliers St-Hubert, à Sion, CHE-106.093.590, fondation (No. FOSC 213 du 03.11.2015, Publ. 2459209).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Dussex, Charles, de Ayent, à Ayent, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Barman, Jean-Claude, de Massongex, à Saint-Maurice, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Roduit, Brigitte, de Saillon, à Fully, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Max, Louis, de Bourg-Saint-Pierre, à Evionnaz, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Délèze, Simon, de Nendaz, à Haute-Nendaz (Nendaz), membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Fournier, Serge, de Nendaz, à Sion, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Multone, Christian, de Monthey, à Monthey, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Voumard, Thierry, de Courtelary, à Sierre, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Fragnière, Cédric, de Nendaz, à Nendaz, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Inscription ou modification de personne(s):
Morard, Roland, de Ayent, à Ayent, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Quennoz, Marc, de Conthey, à Conthey, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Numero di pubblicazione: 5293822, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Fondation Lisette GENTON, à Orsières, CH-621.7.006.718-7, fondation (FOSC no 16 du 26.01.2009, p. 22, publ. 4845554).
Personnes et signatures radiées:
Lovey, Maurice, de Orsières, à Orsières, président du conseil et du bureau, avec signature collective à deux;
Buisson, Alain Pierre dit Pierrot, de Vouvry, à Orsières, organe de révision.
Inscription ou modification de personnes:
Max, Louis, de Bourg-Saint-Pierre, à Evionnaz, président, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président du conseil, avec signature collective à deux avec le président];
Zimmermann, Arthur, de Eggerberg, à Collombey-Muraz, membre, avec signature collective à deux avec le président.
Numero di pubblicazione: 3240518, Ufficio del registro di commercio Vallese
Fondation Lisette GENTON, à Orsières, CH-621.7.006.718-7, c/o Maurice Lovey, Route de Senaire, 1937 Orsières, nouvelle fondation.
Date des actes constitutifs:
21.12.2005, 3.02.2006.
But:
encourager, par une aide financière, la participation des familles, des jeunes, des malades, des handicapés et des pèlerins du Valais au pèlerinage d'été de la Suisse romande à Lourdes.
Organisation:
Conseil de fondation de 5 membres;
bureau de 3 membres;
organe de révision.
Personnes inscrites:
Lovey, Maurice, de Orsières, à Orsières, président du conseil et du bureau, avec signature collective à deux;
Max, Louis, de Bourg-Saint-Pierre, à Evionnaz, vice-président du conseil, avec signature collective à deux avec le président;
Mayor née Maye, Myriam, de Chamoson et Saint-Martin VS, à Sion, secrétaire du conseil et du bureau, avec signature collective à deux avec le président;
Pralong, Michel, de Saint-Martin VS, à Suen (Saint-Martin VS), caissier et membre du bureau, avec signature collective à deux avec le président;
Voide, Marius, de Saint-Martin VS, à Sion, membre du conseil, avec signature collective à deux avec le président;
Buisson, Alain Pierre dit Pierrot, de Vouvry, à Orsières, organe de révision.