Informazioni su Stefan Zihlmann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stefan Zihlmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005791989, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Simulands AG, in Zürich, CHE-332.701.640, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2023, Publ. 1005694314).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zihlmann, Stefan, von Steinhausen, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vita, Giuseppe, von Zürich, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005694314, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Simulands AG, in Zürich, CHE-332.701.640, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2023, Publ. 1005682146).
Statutenänderung:
28.02.2023.
Aktienkapital neu:
CHF 192'615.16 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 192'615.16 [bisher: CHF 50'000.00].
Aktien neu:
19'261'516 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Mit Erklärung vom 23.10.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guidotti, Andrea, italienischer Staatsangehöriger, in Schwerzenbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Stülpnagel, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Gräfelfing (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zihlmann, Stefan, von Steinhausen, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Butscheid, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
AEGERTER+BRÄNDLE AG für Steuer- und Wirtschaftsberatung (CHE-105.827.941), in Rapperswil-Jona, Revisionsstelle;
Vicentini, Luca, italienischer Staatsangehöriger, in Opfikon, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates.
Numero di pubblicazione: HR02-1005153711, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Boa Lingua AG, in Zug, CHE-107.665.508, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2020, Publ. 1004951970).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zihlmann, Stefan, von Steinhausen, in Hünenberg, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.