Informazioni su Christoferus Zihlmann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christoferus Zihlmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR01-1004581285, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
AGILESTORAGE Europe GmbH (AGILESTORAGE Europe S.à.r.l) (AGILESTORAGE Europe S.a.g.l.) (AGILESTORAGE Europe Ltd liab. co), in Hünenberg, CHE-432.547.411, Bösch 37, 6331 Hünenberg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
08.02.2019.
Zweck:
Erbringung von Informatikdienstleistungen, insbesondere Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Hardware und Software und Handel mit Waren aller Art sowie alle Dienstleistungen in diesem Zusammenhang;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 28.01.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
AGILESTORAGE INC (7133222), in Newark (US), Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Zihlmann, Christoferus, von Entlebuch, in Zug, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1354973, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Q5 AG, in Hünenberg, CHE-114.666.275, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 07.03.2012, Publ. 6583592).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kobel, Martin, von Wiedlisbach, in Bottmingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zihlmann, Christoferus, genannt Christof, von Entlebuch, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 6583592, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Q5 AG, in Hünenberg, CH-170.3.033.029-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2011, S. 19, Publ. 6001648).
Domizil neu:
Bösch 37, 6331 Hünenberg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fölmli, Rolf, von Luzern, in Immensee , Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zihlmann, Christoferus, genannt Christof, von Entlebuch, in Risch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kobel, Martin, von Wiedlisbach, in Bottmingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.