Informazioni su Josef Ziegler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Josef Ziegler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004722418, Ufficio del registro di commercio Uri, (120)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 174 vom 10.09.2019, Id. 1'004'712'907, publizierten TR-Eintrag Nr. 488 vom 05.09.2019 Viehzuchtgenossenschaft Seelisberg, in Seelisberg, CHE-101.686.618, Genossenschaft (SHAB Nr. 174 vom 10.09.2019, Publ. 1004712907).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ziegler, Josef, von Seelisberg, in Seelisberg, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5648128, Ufficio del registro di commercio Uri, (120)
Viehzuchtgenossenschaft Seelisberg, in Seelisberg, CH-120.5.001.371-0, Genossenschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.1995, S. 6434).
Statutenänderung:
22.05.2009.
Domizil neu:
c/o Sepp Ziegler, Treibstrasse 4, 6377 Seelisberg.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt, in gemeinsamer Selbsthilfe die Braunviehrasse zu fördern, insbesondere durch wahrheitsgetreue Identifikation der Tiere zuhanden der Herdebuchverantwortlichen, durch Organisation der Milchleistungsprüfungen, durch Organisation von Schauen, durch züchterische Weiterbildung der Mitglieder sowie durch Öffentlichkeitsarbeit.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Haftung/Nachschusspflicht: Keine persönliche Haftung der Mitglieder.]. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 07.01.2010 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huser, Karl, von Seelisberg, in Seelisberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huser, Stefan, von Seelisberg, in Seelisberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ziegler, Josef, von Seelisberg, in Seelisberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Truttmann, Bernhard, von Seelisberg, in Seelisberg, Vizepräsident und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Odermatt, Werner, von Dallenwil, in Seelisberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.