Informazioni su Sven C. Zehnder
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Sven C. Zehnder
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005404357, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Z Consulting GmbH, in Küsnacht (ZH), CHE-317.857.938, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2012, S.0, Publ. 6552794).
Statutenänderung:
19.01.2022.
Firma neu:
Total Workforce GmbH.
Sitz neu:
Männedorf.
Domizil neu:
Bahnrainstrasse 30, 8708 Männedorf.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Personaldienstleistungen aller Art insbesondere für (internationale) Sportverbände, Organisationskomitees, Veranstaltungsorganisationen und Unterstützung von Sponsoren, Partnern, Klubs und verwandten Parteien wie Medien, Lieferanten, usw. sowie der Führung von Grossprojekten (Planung, Begleitung und Realisation). Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zehnder, Sven, von Zürich, in Küsnacht ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wispelweij, Robert Jacobus, niederländischer Staatsangehöriger, in Männedorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1004477492, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Dr. Egon Zehnder AG, in Zug, CHE-102.795.807, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 16.02.2016, Publ. 2669031).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zehnder, Brigitte, von Zürich, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zehnder, Andreas, von Zürich, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zehnder, Dominik, von Zürich, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zehnder, Peter U., von Zürich, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stork, Heidi, von Zürich, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zehnder, Sven C., von Zürich, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2396947, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Epeszim AG, in Zürich, CHE-102.823.131, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 04.08.2015, Publ. 2304031).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zehnder, Brigitte, von Ettenhausen und Zürich, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stork, Heidi, von Zürich, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zehnder, Dominik, von Zürich, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zehnder, Andreas, von Zürich, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zehnder, Sven C., von Zürich, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zehnder, Peter U., von Zürich, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.