Informazioni su Stefan Zehnder
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Stefan Zehnder
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stefan Zehnder
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005237347, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Personalvorsorgestiftung der Holzwerk Lehmann AG, in Gossau (SG), CHE-109.739.075, Stiftung (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2020, Publ. 1004798470).
Aufsichtsbehörde neu:
Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (CHE-113.698.580), in St. Gallen. [Anpassung der Aufsichtsbehörde aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Isenrich, Raphael, von St. Gallen, in St. Gallen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zehnder, Stefan, von Aadorf, in Niederbüren, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005235660, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Dorfmarkt Niederbüren GmbH, in Niederbüren, CHE-448.876.145, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 170 vom 02.09.2020, Publ. 1004969947).
Firma neu:
Dorfmarkt Niederbüren GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.06.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zehnder, Stefan, von Aadorf, in Niederbüren, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005226095, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Erlenhof AG, in Gossau (SG), CHE-101.114.003, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2019, Publ. 1004675747).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Isenrich, Raphael, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Agosti Minami, Simone, von Gossau (SG), in Waldkirch, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niedermann, Valentin, von Niederhelfenschwil, in Oberbüren, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zehnder, Stefan, von Aadorf, in Niederbüren, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.