Informazioni su Karl Zehnder
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Karl Zehnder
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4061277, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Vifor AG, Zweigniederlassung Medichemie Ettingen, in Ettingen, CHE-319.112.157, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2017, Publ. 3772475).
Hauptsitz in:
Sitz Villars-sur-Glâne (HR FR).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zehnder, Karl, von Menzingen, in Allschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dathe Wiedemann, Britta, deutsche Staatsangehörige, in Therwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3661292, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Fürsorgestiftung der Serumwerk AG, in Ettingen, CH-280.7.915.430-0, Berufliche Vorsorge im Rahmen des BVG, Stiftung (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2006, S. 5, Publ. 3622044).
Name neu:
Fürsorgestiftung der Serumwerk AG in Liquidation. Die Aufsichtsbehörde hat der Auflösung der Stiftung mit Verfügung vom 06.11.2006 zugestimmt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hirsbrunner, Fritz, von Sumiswald, in Lutry, Präsident des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
De Virgilio, Ursula, von Basel, in Oberwil BL, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidatorin [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zehnder, Karl, von Menzingen, in Allschwil, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lehmann, Jürg, von Zollikofen, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates].
Numero di pubblicazione: 2590522, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Vifor AG, Zweigniederlassung Medichemie Ettingen (Vifor SA, succursale Medichemie Ettingen) (Vifor Ltd., branch Medichemie Ettingen), in Ettingen, CH-280.9.008.158-8, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen, Zweigniederlassung (Neueintragung).
Firma Hauptsitz:
Vifor SA (Vifor AG) (Vifor Ltd.).
Rechtsform Hauptsitz:
Aktiengesellschaft.
Hauptsitz:
Villars-sur-Glâne.
Statuten Hauptsitz:
27.05.1993.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
26.02.1951 [letzte Publikation: SHAB vom 03.09.2004, S. 6].
Zweck Hauptsitz:
Herstellung von und Handel mit pharmazeutischen Produkten sowie von und mit branchenverwandten Produkten. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben und veräussern.
Eingetragene Personen:
Kneubühler, Jörg, von Luzern und Schötz, in Gümligen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zwahlen, Frédéric, von Plan-les-Ouates, in Moosseedorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zampieri, Dr. Gianni, von Lenzburg, in Mörschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kriwet, Burkhard, deutscher Staatsangehöriger, in Grenzach-Wyhlen (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Felder, Dr. Marcel, von Basel, in Therwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wehrle, Katja, deutsche Staatsangehörige, in Dornach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zehnder, Karl, von Menzingen, in Allschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.