Informazioni su Roland Zbinden
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Roland Zbinden
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Roland Zbinden
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6209000, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Egger Sägewerk Schweiz AG, in Kriens, CH-100.3.793.031-2, c/o EGGER Holzwerkstoffe Schweiz GmbH, Rosenstrasse 2, 6010 Kriens, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
10.06.2011.
Zweck:
Betrieb eines Säge- und Hobelwerks;
Produktion von und Handel mit Holzwerkstoffen;
Beteiligungen;
Erwerb, Halten und Veräusserung von Grundstücken;
Vornahme von Finanzierungs-, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zu Gunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten;
Gewährung von Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten für Aktionäre, Konzerngesellschaften oder Dritte.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Post, Telefax oder mit elektronischer Post..
Eingetragene Personen:
Zbinden, Roland, von Sursee, in Kriens, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Cura Treuhand AG (CH-100.3.005.296-0), in Luzern, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 4650696, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
IHO-Holzprodukte AG, in Kriens, CH-100.3.015.805-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2008, S. 10, Publ. 4468586).
Statutenänderung:
4.09.2008.
Rechtsform neu:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Umwandlung:
Die Gesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 04.09.2008 und Bilanz per 30.04.2008 mit Aktiven von CHF 815'930.36 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 94'973.10 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. Die Aktionäre erhalten 1 Stammanteil zu CHF 100'000.--.
Firma neu:
EGGER Holzwerkstoffe Schweiz GmbH.
Zweck neu:
Handel mit Holz, Holzprodukten und Bauwerkstoffen;
Betrieb einer internationalen Handelsagentur;
Vertretung der Egger Holzwerkstoffe Gruppe in der Schweiz;
Beteiligungen;
Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum;
Vornahme von Finanzierungen;
Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.
Stammkapital neu:
CHF 100'000.-- [bisher: Aktienkapital: CHF 100'000.--]. Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zbinden, Roland, von Sursee, in Kriens, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Karbun, Günter, österreichischer Staatsangehöriger, in Waidring (AT), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident];
Fritz Egger Gesellschaft m.b.H., in St. Johann in Tirol (AT), Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 100'000.--.
Numero di pubblicazione: 4468586, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
IHO-Holzprodukte AG, in Kriens, CH-100.3.015.805-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 09.05.2000, S. 3111).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmermann, Ernst, von Kriens, in Kriens, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Karbun, Günter, österreichischer Staatsangehöriger, in Waidring (AT), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Zbinden, Roland, von Sursee, in Kriens, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Cura Treuhand AG, in Luzern (CH-100.3.005.296-0), Revisionsstelle [bisher: Cura Treuhand AG, in Luzern].