Informazioni su Prof. Dr. Giorgio Enrico Zanetti
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Prof. Dr. Giorgio Enrico Zanetti
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005409980, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Swissnoso, in Zürich, CHE-115.050.013, Verein (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2018, Publ. 4365981).
Statutenänderung:
13.12.2019.
Domizil neu:
c/o PD Dr. med. Walter Zingg, UniversitätsSpital Zürich, Spitalhygiene HAL 14C, 8091 Zürich. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marschall, Jonas, von Bern, in Köniz, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Zanetti, Prof. Dr. Giorgio Enrico, von Poschiavo, in Monthey, Mitglied des Vorstandes, Sekretär, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Senn, Dr. Laurence Danielle Françoise, von Unterkulm, in Blonay - Saint-Légier, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Harbarth, Prof. Dr. Jürgen Stephan, von Villmergen, in Bardonnex, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Sax, Prof. Dr. Hugo Siegfried, von Büttikon, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift [bisher: Sax, Dr. Hugo Siegfried, in Neuchâtel];
Troillet, Prof. Dr. Nicolas Henri Adrien, von Bagnes und Orsières, in Martigny, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift];
Tschudin Sutter, Prof. Dr. Sarah, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Zingg, Dr. Walter, von Bürglen (TG), in Le Grand-Saconnex, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Loepthien Maeder Treuhand AG (CHE-288.420.661), in Ittigen, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 3595587, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung Swiss School of Public Health plus (SSPH), in Zürich, CHE-114.347.433, Stiftung (SHAB Nr. 73 vom 13.04.2017, Publ. 3467567).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Martinoli, Prof. Dr. Piero, von Acquarossa, in Lugano, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moreillon, Prof. Dr. Philippe, von Gryon, in Lausanne, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Täuber, Prof. Dr. Martin, von Winterthur, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Aubert, Jean-Jacques, von Val-de-Ruz, in Neuchâtel, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hock, Christoph, von Erlenbach ZH, in Erlenbach ZH, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Conzelmann, Achim, deutscher Staatsangehöriger, in Muri bei Bern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Erez, Boas, von Bern, in Lugano, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kessler, Felix, von Zürich, in Neuchâtel, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weber, Rainer, von Menziken, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zanetti, Giorgio, von Poschiavo, in Monthey, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Crivelli, Luca, von Ligornetto, in Lugano, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Ligornetto, Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 5241966, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SwissNOSO, in Zürich, CH-020.6.001.312-9, c/o Prof. Dr. Christian Ruef, Universitätsspital Zürich, HAL 14C, 8091 Zürich, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
27.04.2007, 18.02.2009.
Zweck:
Zweck des Vereins ist die Reduktion der nosokomialen Infektionen in der Schweiz. Der Verein verfolgt seinen gemeinnützigen Zweck mittels Expertise und massgeblichen Stellungnahmen seiner aktiven Mitglieder, der Verbreitung von entsprechenden Informationen, sowie der Organisation von Überwachungs- und Interventionsprogrammen. Der Verein verfolgt keine kommerziellen Ziele und erstrebt keinen Gewinn. Der Verein kann zur Verfolgung seines nicht wirtschaftlichen Zwecks ein nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe betreiben, oder sich an einem solchen beteiligen.
Mittel:
Mitgliederbeiträge, Vermögenserträge, Erträge aus Veranstaltungen und Aktivitäten, Zuwendungen und sonstige Einkünfte.
Organisation:
Mitgliederversammlung, Vorstand von mindestens fünf Mitgliedern und Kontrollstelle.
Eingetragene Personen:
Ruef, Prof. Dr. Christian, von Winterthur, in Andelfingen, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Widmer, Prof. Dr. Andreas Franz Xaver, von Luzern, in Füllinsdorf, Vizepräsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Zanetti, Prof. Dr. Giorgio Enrico, von Poschiavo, in Monthey, Mitglied des Vorstandes und Sekretär, mit Einzelunterschrift;
Mühlemann, Prof. Dr. Kathrin Susann, von Alchenstorf, in Muri bei Bern, Mitglied des Vorstandes und Kassierin, mit Einzelunterschrift;
Sax, Dr. Hugo Siegfried, von Büttikon, in Neuchâtel, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.