Informazioni su Orhan Yasar
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Orhan Yasar
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005780325, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Yasor AG, bisher in Biel/Bienne, CHE-115.448.114, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2023, Publ. 1005709478).
Statutenänderung:
21.06.2023.
Sitz neu:
Gretzenbach.
Domizil neu:
Oltnerstrasse 24, 5014 Gretzenbach.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Yasar, Orhan, von Schwarzenburg, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Feratoski, Suad, nordmazedonischer Staatsangehöriger, in Pieterlen, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sonzamanci, Cebrail, türkischer Staatsangehöriger, in Niedergösgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005780314, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Aroy AG, bisher in Biel/Bienne, CHE-262.318.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 12.02.2021, Publ. 1005099058).
Statutenänderung:
21.06.2023.
Sitz neu:
Gretzenbach.
Domizil neu:
Oltnerstrasse 24, 5014 Gretzenbach.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Yasar, Orhan, von Schwarzenburg, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sonzamanci, Cebrail, türkischer Staatsangehöriger, in Niedergösgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005099058, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Aroy AG, in Biel/Bienne, CHE-262.318.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2015, S.0, Publ. 2215075).
Statutenänderung:
03.02.2021.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: per Brief, E-Mail oder Telefax.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Yasar, Orhan, von Schwarzenburg, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].