Informazioni su Daniela Wyttenbach
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Daniela Wyttenbach
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004870132, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
SFT Swiss Fassaden Technik AG, bisher in Luzern, CHE-247.357.798, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 27.11.2012, Publ. 6948940).
Statutenänderung:
30.03.2020.
Sitz neu:
Steinhausen.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 50, 6312 Steinhausen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyttenbach, Urs, von Thun, in Willisau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wyttenbach, Daniela, von Thun, in Willisau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmermann, Martin, von Aetigkofen, in Aarberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martinez Montserrat, Antonio José, spanischer Staatsangehöriger, in Fraubrunnen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dalla Bona, Marco, von Nesslau, in Bellmund, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pappi, Marco, von Urnäsch, in Fehraltorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kunz, Jürg, von Heimberg, in Jegenstorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004867378, Ufficio del registro di commercio Lucerna
Daspag AG, in Willisau, CHE-106.491.074, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2020, Publ. 1004835776).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyttenbach, Urs, von Thun, in Willisau, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Wyttenbach, Daniela, von Schötz und Thun, in Willisau, Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift;
Cura Treuhand AG (CHE-101.464.064), in Luzern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martinez Montserrat, Antonio José, spanischer Staatsangehöriger, in Fraubrunnen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dalla Bona, Marco, von Nesslau, in Bellmund, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pappi, Marco, von Urnäsch, in Fehraltorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kunz, Jürg, von Heimberg, in Jegenstorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aregger, Klemenz, von Sursee, in Aarberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dr. Balsiger & Partner AG (CHE-103.858.209), in Zofingen, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004866332, Ufficio del registro di commercio Berna
Wagner System AG, in Lyss, CHE-105.791.220, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2009, S.5, Publ. 5125498).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyttenbach, Urs, von Thun, in Willisau (Willisau Stadt), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Wyttenbach, Daniela, von Schötz und Thun, in Willisau (Willisau Stadt), Sekretärin, mit Einzelunterschrift;
Cura Treuhand AG, in Luzern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martinez Montserrat, Antonio José, spanischer Staatsangehöriger, in Grafenried (Fraubrunnen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dalla Bona, Marco, von Nesslau, in Bellmund, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pappi, Marco, von Urnäsch, in Fehraltorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kunz, Jürg, von Heimberg, in Münchringen (Jegenstorf), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bäriswil BE (Bäriswil), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Zimmermann, Martin, von Buchegg, in Aarberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dr. Balsiger & Partner AG (CHE-103.858.209), in Zofingen, Revisionsstelle.