Informazioni su Diego André Wyssen
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Diego André Wyssen
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005566443, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Rail Rangers SA, in Leuk, CHE-109.867.744, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2022, Publ. 1005418444).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wobmann, Daniel, von Malters, in Botyre (Ayent), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyssen, Christoph, von Naters, in Susten (Leuk), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Wyssen, Diego André, von Naters, in Susten (Leuk), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten].
Numero di pubblicazione: 1878705, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Community Care AG, bisher in Bern, CHE-109.867.744, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 10.06.2014, Publ. 1543919).
Gründungsstatuten:
13.12.2002.
Statutenänderung:
05.12.2014.
Firma neu:
Rail Rangers SA.
Sitz neu:
Leuk.
Domizil neu:
Industriestrassse 56, 3952 Susten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyssen, Christoph, von Naters, in Susten (Leuk), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Wobmann, Daniel, von Malters, in Botyre (Ayent), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Wyssen, Diego André, von Naters, in Susten (Leuk), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.