Informazioni su Hanspeter Wyss
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hanspeter Wyss
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005670445, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Käsereigenossenschaft Schlierbach-Krumbach, in Schlierbach, CHE-102.422.358, Genossenschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2012, S.0, Publ. 6547652).
Domizil neu:
c/o Bruno Arnold, Chäppelifeld 1, 6231 Schlierbach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidlin, Thomas, von Schlierbach, in Schlierbach, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiger-Häfliger, Franz, von Schlierbach, in Schlierbach, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyss, Hanspeter, von Geuensee, in Geuensee, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arnold, Alfred, von Schlierbach, in Schlierbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfenniger, Hanspeter, von Schlierbach, in Schlierbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmidlin, Leonz, von Geuensee, in Geuensee, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häfliger, Martin, von Triengen, in Triengen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arnold, Marcel, von Wikon, in Wikon, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meyer, Manuel, von Knutwil, in Knutwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Renggli, Markus, von Schenkon, in Schenkon, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Arnold, Martina, von Geuensee, in Geuensee, Mitglied der Verwaltung, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5610862, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Landwirtschaftliche Maschinengenossenschaft Geuensee Komag, in Geuensee, CH-100.5.014.936-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.1992, S. 2836).
Statutenänderung:
16.04.2009.
Firma lautet richtig:
Landwirtschaftliche Maschinengenossenschaft Geuensee KOMAG.
Domizil neu:
c/o Hanspeter Wyss, Hunzikon, 6232 Geuensee.
Haftung/Nachschusspflicht:
[gestrichen: Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet nur das Genossenschaftsvermögen.].
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Jeder Genossenschafter hat mindestens einen Anteilschein von CHF 10.-- zu übernehmen.]. Mitteilungen erfolgen schriftlich. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 26.01.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. [gestrichen: Die Gesellschaft beabsichtigt, von der Korporationsgemeinde Geuensee, in Geuensee, Maschinen gemäss separater Liste zu einem Höchstpreis von CHF 20'000.-- zu erwerben.]. [gestrichen: Vorstand: fünf Mitglieder].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kneubühler, Anton, von Geuensee, in Geuensee, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Albisser, Martin, von Geuensee, in Geuensee, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bucheli, Ruedi, von Geuensee, in Geuensee, Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Hanspeter, von Geuensee und Büron, in Geuensee, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Geuensee, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schaffer, Willy, 1959, von Geuensee, in Geuensee, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung;
Albisser, Herbert, von Geuensee, in Geuensee, Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung;
Albisser, Martin, 1971, von Geuensee, in Geuensee, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 4091304, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Käsereigenossenschaft Schlierbach-Etzelwil, in Schlierbach, CH-100.5.009.763-3, Wahrung und Förderung der milchwirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder durch gemeinsame Selbsthilfe, Genossenschaft (SHAB Nr. 128 vom 06.07.1999, S. 4565).
Statutenänderung:
23.08.2007.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Käsereigenossenschaft Krumbach, in Geuensee (CH-100.5.007.430-9), gemäss Fusionsvertrag vom 10.07.2007 und Bilanz per 31.05.2007. Aktiven von CHF 572'907.70 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 392'500.-- gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft werden zu Genossenschaftern der übernehmenden Genossenschaft.
Firma neu:
Käsereigenossenschaft Schlierbach-Krumbach.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet nur das Genossenschaftsvermögen. [bisher: Die Genossenschafter sind verpflichtet, Bilanzverluste durch Nachschüsse zu decken.] [gestrichen: Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haften die Mitglieder persönlich, unbeschränkt und solidarisch.].
Pflichten:
[gestrichen: Entrichtung eines Eintrittsgeldes, sofern die Generalversammlung nicht auf die Erhebung verzichtet. Bezahlung eines Amortisationsbeitrages, dessen Höhe auf Antrag des Vorstandes durch die Generalversammlung festgelegt wird.]. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. [gestrichen: Vorstand: mindestens fünf Personen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arnold, Ferdy, von Schlierbach, in Schlierbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Hanspeter, von Geuensee, in Geuensee, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmidlin, Thomas, von Schlierbach, in Schlierbach, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiger-Häfliger, Franz, von Schlierbach, in Schlierbach, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Arnold, Alfred, von Schlierbach, in Schlierbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Pfenniger, Hanspeter, von Schlierbach, in Schlierbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
Schmidlin, Leonz, von Geuensee, in Geuensee, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.