Informazioni su Christoph Niklaus Wyss
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Christoph Niklaus Wyss
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR01-1005903509, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Albert-Schweitzer-Werk, in Bern, CHE-246.278.564, c/o Franz Müller, Fürsprecher und Notar, Herrengasse 22, 3011 Bern, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
18.11.2023.
Zweck:
Die Stiftung bezweckt das Werk und Gedankengut von Albert Schweitzer im medizinischen wie im geistigen Bereich gemäss Albert Schweitzers Leitmotiv "Ehrfurcht vor dem Leben" zu bewahren, lebendig zu erhalten, zu vertiefen, zu fördern und zu verbreiten. Gewinn und Kapital der Stiftung sind ausschliesslich dem vorgenannten Zweck gewidmet. Die Stiftung hat gemeinnützigen Charakter und verfolgt keinen Erwerbszweck.
Eingetragene Personen:
Bärtschi, Jürg, von Hasle bei Burgdorf, in Allenwinden (Baar), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüdi, Dominik, von Heimiswil, in Langenthal, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Randin, Philippe, von Rances, in Mézières VD (Jorat-Mézières), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schriber, Walter, von Stans, in Gossau ZH, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyss, Christoph, von Strengelbach, in Unterseen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Caracas Consulting Sàrl (CHE-442.000.025), in Lausanne, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005361131, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
beodat GmbH, in Meiringen, CHE-112.001.113, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 21 vom 01.02.2021, Publ. 1005088052).
Statutenänderung:
09.12.2021.
Sitz neu:
Steffisburg.
Domizil neu:
c/o Bührer + Dällenbach Ingenieure AG, Höchhusweg 6, 3612 Steffisburg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyss, Christoph, von Strengelbach, in Unterseen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005108628, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Kulturstiftung Unterseen, in Unterseen, CHE-102.003.501, Stiftung (SHAB Nr. 175 vom 10.09.2015, S.0, Publ. 2366767).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hanke, Ernst, von Zürich, in Ringgenberg BE, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Looser, Marlise, von Nesslau-Krummenau, in Interlaken, Mitglied, Kassierin, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vögeli, Ernst, von Fraubrunnen, in Unterseen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Christoph Niklaus, von Strengelbach, in Unterseen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stähli, Gabriele, von Brienz (BE), in Matten b. Interlaken (Matten bei Interlaken), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Margot, Simon, von Unterseen, in Unterseen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.