Informazioni su Lucia Wyrsch Rossi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Lucia Wyrsch Rossi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005855802, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
BST Informatik GmbH, in St. Gallen, CHE-108.463.114, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2023, Publ. 1005771859).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KEEL + PARTNER AG (CHE-105.654.913), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeberli Treuhand AG (CHE-101.652.973), in Zürich, Revisionsstelle;
Rossi, Renato, von Adliswil, in Embrach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyrsch Rossi, Lucia, von Attinghausen, in Humlikon (Andelfingen), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005255197, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
LogObject AG, in Opfikon, CHE-104.997.055, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2020, Publ. 1005023018).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fluck, Jürg, von Turbenthal, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bausback, Michael, von Küsnacht (ZH), in Vaz/Obervaz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyrsch Rossi, Lucia, von Attinghausen, in Humlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3719609, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
LogObject AG, in Zürich, CHE-104.997.055, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 07.04.2016, Publ. 2764857).
Statutenänderung:
10.05.2017.
Aktienkapital neu:
CHF 103'600.00 [bisher: CHF 777'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 103'600.00 [bisher: CHF 777'000.00].
Aktien neu:
10'360 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 10'360 Namenaktien zu CHF 75.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 10.05.2017 wird der Nennwert der 10'360 Namenaktien zu CHF 75.00 auf CHF 10.00 herabgesetzt und je CHF 65.00 pro Aktie zurückbezahlt;
die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 27.07.2017 festgestellt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Muff, Jörg, von Römerswil, in Wettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rossi, Roberto, von Attinghausen, in Humlikon, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Embrach];
Wyrsch Rossi, Lucia, von Attinghausen, in Humlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Embrach].