Informazioni su Rolf Wuethrich
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Rolf Wuethrich
Ultimi comunicati FUSC: Rolf Wuethrich
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005140996, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
VIP - Travels GmbH, in Olten, CHE-115.189.266, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2014, S.0, Publ. 1529837).
Firma neu:
VIP - Travels GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.03.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jacob, Justin, indischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Wuethrich, Rolf, von Steinen, in Olten, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3486701, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
OLTEN LUXURY CONCEPTS DISTRIBUTION GMBH, in Olten, CHE-114.468.539, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2014, Publ. 1529825).
Firma neu:
OLTEN LUXURY CONCEPTS DISTRIBUTION GMBH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.03.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wuethrich, Rolf, von Steinen, in Olten, Gesellschafter, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 6106234, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
OLTEN LUXURY CONCEPTS DISTRIBUTION GMBH, in Olten, CH-241.4.007.742-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 130 vom 08.07.2010, S. 16, Publ. 5718254).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Suleimenov, Ilyas, Staatsangehöriger von Kasachstan, in Almaty (KZ), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wuethrich, Rolf, von Steinen, in Olten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].