Informazioni su Fritz J. Woodtly
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Fritz J. Woodtly
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5534258, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Intermeet Fashion, in Zürich, CH-020.6.900.225-1, Verein (SHAB Nr. 254 vom 29.12.2004, S. 32, Publ. 2617804).
Statutenänderung:
19.11.2008.
Domizil neu:
c/o Krause-Senn AG, Stauffacherstrasse 33, 8004 Zürich.
Organisation neu:
Vereinsversammlung, Vorstand von 4 -6 Mitgliedern, Geschäftsführer, Funktionsgremien und Sonderbeauftragte.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stoutenbeek, Gérard, niederländischer Staatsangehöriger, in Kudelstaart (NL), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Woodtly, Fritz J., von Strengelbach, in Küsnacht ZH, General-S, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graft, Charles, niederländischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graf, Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (A), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rheinboldt, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Münster (D), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2166582, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Intermeet Fashion, in Zürich, Bezweckt den Mitgliedern ihre Existenz in Zukunft zu sichern und zu stärken, Verein (SHAB Nr. 55 vom 19.03.1993, S. 1347).
Statutenänderung:
8.05.2001.
Organisation neu:
Vereinsversammlung, Vorstand von sieben Mitgliedern und Generalsekretär.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hennecke, Herbert, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (BRD), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kames, Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Bochum-Eppendorf (BRD), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Obenaus, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Erkrath (BRD), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oberpaur, Johann N. Ch. M., deutscher Staatsangehöriger, in Leonberg (BRD), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gimbrère, Lucien, niederländischer Staatsangehöriger, in Ravels (BE), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Ravels (Belgien), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schlenz, Claus, deutscher Staatsangehöriger, in Hannover (DE), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hannover (BRD), Präsident, mit Einzelunterschrift];
Stoutenbeek, Gérard, niederländischer Staatsangehöriger, in Kudelstaart (NL), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Woodtly, Fritz J., von Strengelbach, in Küsnacht ZH, General-S, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Illnau-Effretikon].