Informazioni su Christian Wohlgensinger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Christian Wohlgensinger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2394945, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Semantum Software GmbH, in Meilen, CHE-109.530.144, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2011, Publ. 6139354).
Statutenänderung:
31.08.2015.
Sitz neu:
Winterthur.
Domizil neu:
c/o David Riegelnig, Zinzikerbergstrasse 37, 8404 Winterthur.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft, namentlich die Einladung zur Gesellschafterversammlung oder die Aufforderung zur schriftlichen Abstimmung, erfolgen brieflich, per Fax oder E-Mail, soweit das Gesetz nicht zwingend eine andere Art der Mitteilung vorschreibt.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riegelnig, David, österreichischer Staatsangehöriger, in Winterthur, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00 [bisher: in Meilen und mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00];
Haltiner, Christian, von Altstätten, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00 [bisher: in Pfungen und mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00];
Wohlgensinger, Christian, von Mosnang, in Kreuzlingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00].
Numero di pubblicazione: 2832364, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Alwo AG, in Kreuzlingen, CH-440.3.003.829-4, Herstellung und Bearbeitung von Präzisionsmaschinen und Werkzeugen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 09.04.2003, S. 13, Publ. 942688).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maelzer, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Ulm (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Wohlgensinger, Christian, von Mosnang, in Kreuzlingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spitzli, Roland, von Jonschwil, in Donzhausen (Sulgen), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Langrickenbach, Delegierter].
Numero di pubblicazione: 942688, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Alwo AG, in Kreuzlingen, Herstellung und Bearbeitung von Präzisionsmaschinen und Werkzeugen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.1995, S. 4044).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wohlgensinger, Peter, von Mosnang, in Kreuzlingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wohlgensinger, Christian, von Mosnang, in Kreuzlingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scirocco, Marco, von Kreuzlingen, in Scherzingen (Münsterlingen), mit Kollektivprokura zu zweien;
Spitzli, Karin, von Jonschwil, in Donzhausen (Sulgen), mit Kollektivprokura zu zweien.