Informazioni su Monika Wohler Zünd
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Monika Wohler Zünd
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006085130, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
a:primo Verein zur frühen Förderung sozial benachteiligter Kinder, in Winterthur, CHE-394.731.147, Verein (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2022, Publ. 1005530630).
Statutenänderung:
15.05.2024. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fent, Hans Peter, von Hemberg, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wohler Zünd, Monika, von Wohlen AG, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Forster Erzinger, Regula, von Winterthur, in Winterthur, Co-Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Franziska, von Bellach, in Solothurn, Co-Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Briner, Sibylle Simone, von Aarau, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005817665, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Karl Zünd Stiftung, in Altstätten, CHE-276.113.264, Stiftung (SHAB Nr. 217 vom 09.11.2015, S.0, Publ. 2470597).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wohler Zünd, Monika, von Wohlen AG, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holzinger, Martin, von Kreuzlingen, in Appenzell (Schwende-Rüte), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gächter, Esther Brigitta, von Oberriet (SG), in Altstätten SG (Altstätten), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005078652, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
SanaFürstenland AG, in Gossau (SG), CHE-437.589.598, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 26.05.2020, Publ. 1004896956).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hilber Heuberger, Katharina, genannt Kathrin, von Degersheim, in St. Gallen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Loretini, Heinz, von Biberist, in Gossau SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Doguoglu Zannol, Erol, von Basel, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kempter, Urs, von Gossau SG, in Gossau SG, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wohler Zünd, Monika, von Wohlen AG, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blaser, Urs, von Trubschachen, in Gossau SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.