Informazioni su Gerhard Wittwer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Gerhard Wittwer
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Gerhard Wittwer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004905830, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Emmentalische Mobiliar Versicherungs-Genossenschaft (emmental versicherung), in Konolfingen, CHE-105.795.212, Genossenschaft (SHAB Nr. 59 vom 25.03.2020, Publ. 1004859451).
Statutenänderung:
11.05.2020.
Firma neu:
emmental versicherung Genossenschaft.
Domizil neu:
Emmentalstrasse 23, 3510 Konolfingen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Genossenschafter: schriftlich oder in elektronischer Form.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gfeller, Peter, von Bern, in Kappelen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Biedermann, Birgit, von Winznau, in Bolligen, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Wittwer, Gerhard, von Trub, in Wiggiswil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 3243371, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
kiwi Consultants AG, in Ittigen, CHE-114.325.319, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 26.01.2016, Publ. 2619097).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
FIDURIA AG, in Bern, Revisionsstelle;
Reist, David Michael, von Solothurn, in Ittigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wittwer, Gerhard, von Trub, in Wiggiswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Ittigen, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Gisselbrecht, Thomas, von Köniz, in Bolligen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haueter, Patrick, von Langnau im Emmental, in Besenbüren, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Moosseedorf, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hägler, Benjamin, von Diegten, in Bolligen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Cotting Revisions AG (CHE-101.335.923), in Bern, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 1533835, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
kiwi Consultants GmbH, in Ittigen, CHE-114.325.319, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2013, Publ. 1232137).
Statuten neu:
20.05.2014.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft. Vor der Umwandlung wurde das bisherige Stammkapital von CHF 20'000.00 durch Umwandlung von frei verwendbarem Eigenkapital in Höhe von CHF 80'000.00 auf CHF 100'000.00 erhöht.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 20.05.2014 und Bilanz per 31.12.2013 mit Aktiven von CHF 388'201.95 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 259'344.69 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Der Gesellschafter erhält für seine bisherigen Stammanteile 1'000 voll liberierte Namenaktien zu nom. je CHF 100.00.
Firma neu:
kiwi Consultants AG.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Streichung der Bemerkung betreffend Verzicht auf eine eingeschränkte Revision infolge Wahl einer Revisionsstelle.] [gestrichen: Gemäss Erklärung der Gründer vom 26.05.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wittwer, Gerhard, von Trub, in Ittigen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
FIDURIA AG (CHE-108.654.418), in Bern, Revisionsstelle.