Informazioni su Dr. Bernhard Wittweiler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Bernhard Wittweiler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005856478, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung zur Unterstützung der beruflichen Vorsorge der SUISA, in Zürich, CHE-109.734.847, Stiftung (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2020, Publ. 1004954396).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wittweiler, Bernhard, von Eglisau, in Oberrieden, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wegelin, Andreas, von St. Gallen, in Küsnacht (ZH), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Greber, Albert, von Zürich, in Egliswil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lagler, Michèle, von Unteriberg und Uzwil, in Fischbach-Göslikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: in Spreitenbach].
Numero di pubblicazione: HR02-1005844379, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SUISA, Genossenschaft der Urheber und Verleger von Musik, in Zürich, CHE-105.838.471, Genossenschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2022, Publ. 1005639836).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kunzelmann, Irene, von Hasle bei Burgdorf und Zürich, in Wollerau, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Werth, Marie Louise, von Disentis/Mustér, in Sachseln, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bischof, Rainer, österreichischer Staatsangehöriger, in Höfen (AT), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wittweiler, Dr. Bernhard, von Eglisau, in Oberrieden, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Funk, Tina, deutsche Staatsangehörige, in Berlin (DE), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Murphy, Anna Maria, von Horw, in Horw, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bolzern, Chantal, von Kriens, in Winterthur, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 6663464, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 84 vom 01.05.2012 publizierten TR-Eintrags Nr. 14'315 vom 26.04.2012. Personalvorsorge-Stiftung der Suisa, in Zürich, CH-020.7.904.651-5, Stiftung (SHAB Nr. 84 vom 01.05.2012, S. 0, Publ. 6661036).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wittweiler, Bernhard, von Eglisau, in Oberrieden, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Präsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten].