Informazioni su Christine Witschard-Albrecht
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christine Witschard-Albrecht
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004852528, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Stiftung Schloss Leuk, in Leuk, CHE-110.410.096, Stiftung (SHAB Nr. 101 vom 29.05.2015, S.0, Publ. 2176557).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oggier, Gaston Rodolphe, von Salgesch, in Leuk Stadt (Leuk), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmidt, Roberto, von Guttet-Feschel, in Leuk Stadt (Leuk), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Witschard-Albrecht, Christine, von Leuk, in Susten (Leuk), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Wyssen, Christoph, von Leuk, in Susten (Leuk), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wagner Seiler, Rita, von Steg-Hohtenn, in Gampel (Gampel-Bratsch), Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Matter, Brunhilde, von Leuk, in Leuk Stadt (Leuk), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lötscher, Martin, von Leuk, in Leuk Stadt (Leuk), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Murmann, Fabienne, von Kippel, in Leuk Stadt (Leuk), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zumstein, Martin, von Leuk, in Glis (Brig-Glis), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schnyder, Reynold Heinrich, genannt Reinhold, von Gampel-Bratsch, in Leuk Stadt (Leuk), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten].
Numero di pubblicazione: 3518125, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Brückenmatte AG, in Leuk, CHE-115.858.920, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 08.10.2014, Publ. 1757795).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zumstein, Martin, von Leuk, in Brig-Glis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Witschard-Albrecht, Christine, von Leuk, in Susten (Leuk), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunner, Oswald, von Leuk, in Leuk, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grand, Adalbert, von Leuk, in Leuk, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2176557, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Stiftung Schloss Leuk, in Leuk, CHE-110.410.096, Stiftung (SHAB Nr. 249 vom 21.12.2012, Publ. 6989420).
Urkundenänderung:
14.03.2015, 23.04.2015.
Domizil neu:
c/o Verein Leuk Tourismus, Bahnhofstrasse 6, 3952 Susten. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mathieu-Uttenthal, Roger, von Albinen, in Leuk, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Z'Brun, Patrick, von Turtmann, in Sierre, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Quadis Treuhand AG (CH-600.3.000.847-1), in Leuk, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oggier, Gaston Rodolphe, von Salgesch, in Leuk Stadt (Leuk), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Oggier, Gaston, in Leuk];
Steiner, Arnold, von Leuk, in Leuk Stadt (Leuk), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmidt, Roberto, von Guttet-Feschel, in Leuk Stadt (Leuk), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Schnyder, Reynold Heinrich, genannt Reinhold, von Gampel-Bratsch, in Leuk Stadt (Leuk), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Witschard-Albrecht, Christine, von Leuk, in Susten (Leuk), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Wyssen, Christoph, von Leuk, in Susten (Leuk), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Wagner Seiler, Rita, von Steg-Hohtenn, in Gampel (Gampel-Bratsch), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Quadis Revisionen GmbH (CHE-485.142.969), in Leuk, Revisionsstelle.