Informazioni su Gaston Rodolphe Oggier
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Gaston Rodolphe Oggier
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004852528, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Stiftung Schloss Leuk, in Leuk, CHE-110.410.096, Stiftung (SHAB Nr. 101 vom 29.05.2015, S.0, Publ. 2176557).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oggier, Gaston Rodolphe, von Salgesch, in Leuk Stadt (Leuk), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmidt, Roberto, von Guttet-Feschel, in Leuk Stadt (Leuk), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Witschard-Albrecht, Christine, von Leuk, in Susten (Leuk), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Wyssen, Christoph, von Leuk, in Susten (Leuk), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wagner Seiler, Rita, von Steg-Hohtenn, in Gampel (Gampel-Bratsch), Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Matter, Brunhilde, von Leuk, in Leuk Stadt (Leuk), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lötscher, Martin, von Leuk, in Leuk Stadt (Leuk), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Murmann, Fabienne, von Kippel, in Leuk Stadt (Leuk), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zumstein, Martin, von Leuk, in Glis (Brig-Glis), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schnyder, Reynold Heinrich, genannt Reinhold, von Gampel-Bratsch, in Leuk Stadt (Leuk), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten].
Numero di pubblicazione: HR02-1004608908, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
SANAG Leukerbad AG, in Leukerbad, CHE-110.311.962, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 28.11.2003, S.16, Publ. 2005262).
Firma neu:
SANAG Leukerbad AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 05.04.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Loretan, Gilbert, von Varen, in Varen, Präsident und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Oggier, Gaston Rodolphe, von Leuk, in Leuk Stadt (Leuk), Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Oggier, Gaston, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2875005, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Kraftwerk Lötschen AG, in Steg-Hohtenn, CHE-105.861.530, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 26.11.2015, Publ. 2504985).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oggier, Gaston, von Salgesch, in Sierre, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Michellod, Paul Daniel, von Leytron, in Leytron, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Albrecht, Raoul, von Riederalp, in Sion, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.