Informazioni su Verena Wirz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Verena Wirz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005137153, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Holdener Treuhand AG, in Risch, CHE-100.274.294, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2012, S.0, Publ. 6688424).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wirz, Verena, von Arth, in Ottenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruepp, Johann-Peter, genannt Hans-Peter, von Sarmenstorf, in Greppen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Müller, Lukas Dennis, von Bünzen, in Honau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Sigg, Mario Basil, von Wädenswil, in Meisterschwanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schneider, Monika, von Diessenhofen, in Greppen, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2396607, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Zelos Treuhand GmbH, in Baar, CHE-115.440.408, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 61 vom 29.03.2010, S. 26, Publ. 5562200).
Statutenänderung:
15.09.2015.
Firma neu:
MALMBERG GALLERY Ltd liab. Co.
Uebersetzungen der Firma neu:
(MALMBERG GALLERY GmbH).
Zweck neu:
Ausführung von Dienstleistungen im Kunstbereich, Vermittlung sowie Handel mit Kunstgegenständen aller Art auf eigene oder fremde Rechnung, Vermittlung, Betreuung, Beratung, Förderung sowie Management von Künstlern im In- und Ausland sowie Organisation von Kunstausstellungen und Kunstveranstaltungen aller Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Bernhard, von Schneisingen, in Baar, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Wirz, Verena, von Arth, in Ottenbach, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Limacher, Fabienne, von Schüpfheim, in Cham, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Malmberg, Lars, von Brissago, in Baar, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 5562200, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Zelos Treuhand GmbH, in Baar, CH-170.4.009.523-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 37 vom 23.02.2010, S. 23, Publ. 5509054).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wirz, Verena, von Arth, in Ottenbach, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Limacher, Fabienne, von Schüpfheim, in Cham, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift].