Informazioni su Philipp Andreas Wirz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Philipp Andreas Wirz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005614830, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Sennheiser (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-102.554.327, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2022, Publ. 1005420951).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wirz, Philipp, von Menziken, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oppermann, Henrik Karl Friedrich, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005447361, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Sennheiser Consumer Audio Switzerland AG, in Urdorf, CHE-426.359.485, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 14.01.2022, Publ. 1005380726).
Statutenänderung:
30.03.2022.
Firma neu:
Sonova Consumer Audio Switzerland AG.
Sitz neu:
Stäfa.
Domizil neu:
c/o Sonova AG, Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wirz, Philipp Andreas, von Menziken, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Schops, Xavier Guillaume Léo, französischer Staatsangehöriger, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zois, Martin Hubert, österreichischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4392669, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Sennheiser (Schweiz) AG, in Urdorf, CHE-102.554.327, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 16.04.2018, Publ. 4172377).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sennheiser, Dr. Andreas, von Freienstein-Teufen und deutscher Staatsangehöriger, in Isernhagen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eberhard, Evelin, von Fahrwangen, in Hallwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sennheiser, Daniel, von Freienstein-Teufen, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Berger, Oliver, von Oensingen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stierli, Nicole, von Guggisberg, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Beyeler , Nicole];
Wirz, Philipp, von Menziken, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.