Informazioni su Marcel Georg Winter
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Marcel Georg Winter
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005934284, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
MTS Aktivreisen GmbH, in Turgi, CHE-270.572.946, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2022, Publ. 1005585681).
Sitz neu:
Baden. [Gemeindefusion vom 01.01.2024].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Winter, Marcel, von Kaisten, in Baden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Turgi].
Numero di pubblicazione: HR01-1005585681, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
MTS Aktivreisen GmbH (MTS Aktivreisen LLC), in Turgi, CHE-270.572.946, Grenzstrasse 10, 5300 Turgi, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
21.09.2022.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von touristischen Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, Fax oder E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung des Gründers vom 21.09.2022 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Winter, Marcel, von Kaisten, in Turgi, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 6031350, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SIX Group Services AG, in Zürich, CH-020.3.006.744-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2010, S. 24, Publ. 5885386).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Betz, Uwe, von Pfäffikon ZH, in Wangen-Brüttisellen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Winter, Marcel, von Kaisten, in Neuenhof, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hess, Heinz, von Neerach, in Neerach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burri, André, von Wahlern, in Biel/Bienne, mit Kollektivprokura zu zweien;
Horner, Markus, von Vechigen, in Ammerswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Logiurato, Francesco, italienischer Staatsangehöriger, in Meilen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rüegsegger, Urs, von Wachseldorn, in Mörschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mäder, Karl Stefan, von Opfikon und Mörschwil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aggeler, Jeannette, von Mels, in Dübendorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Boll, Daniel Stefan, von Full-Reuenthal, in Wallisellen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Brudermann, Melanie Antonia, von Rumisberg, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Mathys, Jean Daniel, von Zürich, in Fislisbach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Weissgerber, Patrik Helmut, von Thundorf, in Langrickenbach, mit Kollektivprokura zu zweien.