Informazioni su Hans R. Winiger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hans R. Winiger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4170383, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Eiche Metzgerei + Party-Service AG, in Allschwil, CHE-427.983.396, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 69 vom 11.04.2007, Publ. 3878906).
Hauptsitz in:
Sitz Basel (HR BS).
Zweck Hauptsitz neu:
[Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
CHE-105.888.227.
Firma Hauptsitz neu:
Eiche Metzgerei + Party-Service AG [bisher: Firma: Eiche Metzgerei + Party-Service AG (CH-270.3.001.839-4)].
Statuten Hauptsitz neu:
[gestrichen].
Registrierung Hauptsitz neu:
[Gestrichene Handelsregisterangabe des Hauptsitzes aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.] [gestrichen: Handelsregistereintragung: 11.11.1982].
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
[Gestrichene Personenangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eiche, Karl, von Basel, in Basel, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eiche, Ernst, von Basel, in Riehen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eiche, Silvia, von Dietikon und Basel, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Winiger, Hans R., von Hildisrieden, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2193455, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Eiche Metzgerei + Party-Service AG, in Basel, CHE-105.888.227, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2007, S. 6, Publ. 3892690).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Winiger, Hans R., von Hildisrieden, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eiche, Silvia, von Dietikon und Basel, in Mariastein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Basel];
Urs Baumann + Partner AG (CHE-105.607.486), in Reinach BL, Revisionsstelle [bisher: Urs Baumann + Partner AG];
Eiche, Thomas, von Basel, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5052112, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Wohnen für Körperbehinderte, in Basel, CH-280.6.010.018-5, Verein (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2009, S. 8, Publ. 4900522).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Winiger, Hans, von Hildisrieden, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.