Informazioni su Peter Windlin
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Peter Windlin
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2469709, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Vorsorgestiftung Sparen 3 der Obwaldner Kantonalbank, in Sarnen, CHE-110.142.493, Stiftung (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2015, Publ. 1998441).
Urkundenänderung:
16.06.2015. [gestrichen: Stiftungsrat: 1 - 5 Mitglieder].
Stiftungsrat:
3 - 5 Mitglieder.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Windlin, Peter, von Kerns, in Sarnen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zemp, Josef, von Escholzmatt und Romoos, in Sarnen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Christen, Erich Martin, von Wolfenschiessen, in Oberdorf (NW), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2469699, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Freizügigkeitsstiftung der Obwaldner Kantonalbank, in Sarnen, CHE-110.099.816, Stiftung (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2014, Publ. 1746903).
Urkundenänderung:
16.06.2015.
Organisation neu:
Stiftungsrat: 3 - 5 Mitglieder.
Stiftungsrat:
3 - 5 Mitglieder [gestrichen: Stiftungsrat: 3 oder mehr Mitglieder].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Windlin, Peter, von Kerns, in Sarnen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zemp, Josef, von Escholzmatt und Romoos, in Sarnen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Christen, Erich Martin, von Wolfenschiessen, in Oberdorf (NW), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2170751, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Obwaldner Kantonalbank, in Sarnen, CHE-108.954.642, besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 70 vom 14.04.2015, Publ. 2094345).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gasser, Jörg, von Lungern, in Lungern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kiefer, Gabriela, von Küssnacht SZ, in Hergiswil NW, mit Kollektivprokura zu zweien;
Windlin, Peter, von Kerns, in Sarnen, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schleiss, Eliane, von Horw, in Stans, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Portmann, Heinrich, von Escholzmatt-Marbach, in Sarnen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Marbach LU, in Merlischachen (Küssnacht SZ)];
Sidler-Gisler, Béatrice, von Sisikon und Nottwil, in Wilen (Sarnen), stellvertretende Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Sarnen];
Heller, Edith, von Willisau, in Sempach, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Rain];
Cusano, Carmine, italienischer Staatsangehöriger, in Alpnach Dorf (Alpnach), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Sarnen];
Imfeld, Adriano, von Lungern, in Sarnen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lustenberger, Gerda, von Malans und Wolhusen, in Sarnen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vogler, Paul, von Lungern, in Flüeli-Ranft (Sachseln), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hofer, Anton, von Meggen, in Kriens, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rohrer, Christa, von Sachseln, in Sachseln, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.