Informazioni su Helga Wildhaber-Zeitler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Helga Wildhaber-Zeitler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3447281, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
OWI Sargans AG, in Sargans, CHE-107.798.598, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 26.10.2012, Publ. 6906368).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wildhaber-Zeitler, Helga, von Sargans, in Mels, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfister, Philipp, von Trubschachen, in Stetten SH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Belanger, Sophie, französische Staatsangehörige, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wildhaber, Günter, von Sargans, in Sargans, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Hengartner, Martin, von Häggenschwil, in Hochfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wildhaber, Harald, von Sargans, in Sargans, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 6906368, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
OWI Sargans AG, in Sargans, CH-320.3.016.599-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 13.04.2004, S. 10, Publ. 2209680).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wildhaber-Zeitler, Helga, von Sargans, in Mels, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Sargans];
Wildhaber, Harald, von Sargans, in Sargans, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Widlhaber, Harald]. [Berichtigung des Familiennamens].
Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
GFWS Genossenschaft zur Förderung des Wohnungsbaues, Sargans, in S a r g a n s, Bereitstellung günstiger und preiswerter Wohngelegenheiten usw. Genossenschaft (SHAB Nr. 249 vom 25.10.1983, S. 3673).
Firma neu:
GFWS Genossenschaft zur Förderung des Wohnungsbaues, Sargans in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 12.10.1999 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wildhaber, Hanspeter, von Sargans, in Sargans, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grob, Ernest, von Obstalden, In Sargans, Vizepräsident und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grob-Bereiter, Doris, von Obstalden, in Sargans, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wildhaber, Günter, von Sargans, in Sargans, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wildhaber-Zeitler, Helga, von Sargans, in Sargans, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].