Helga Wildhaber-Zeitler
residente a Mels, da Sargans Mandati attuali: Hawi AG, Mels Persone correlate: Uschi Riget Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Helga Wildhaber-Zeitler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Helga Wildhaber-Zeitler"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Helga Wildhaber-Zeitler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Helga Wildhaber-Zeitler"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Helga Wildhaber-Zeitler
Persone con il nome Helga Wildhaber-Zeitler lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Helga Wildhaber-Zeitler
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Helga Wildhaber-Zeitler
Numero di pubblicazione: 3447281, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
OWI Sargans AG, in Sargans, CHE-107.798.598, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 26.10.2012, Publ. 6906368).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wildhaber-Zeitler, Helga, von Sargans, in Mels, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfister, Philipp, von Trubschachen, in Stetten SH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Belanger, Sophie, französische Staatsangehörige, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wildhaber, Günter, von Sargans, in Sargans, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Hengartner, Martin, von Häggenschwil, in Hochfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wildhaber, Harald, von Sargans, in Sargans, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 6906368, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
OWI Sargans AG, in Sargans, CH-320.3.016.599-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 13.04.2004, S. 10, Publ. 2209680).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wildhaber-Zeitler, Helga, von Sargans, in Mels, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Sargans];
Wildhaber, Harald, von Sargans, in Sargans, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Widlhaber, Harald]. [Berichtigung des Familiennamens].
Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
GFWS Genossenschaft zur Förderung des Wohnungsbaues, Sargans, in S a r g a n s, Bereitstellung günstiger und preiswerter Wohngelegenheiten usw. Genossenschaft (SHAB Nr. 249 vom 25.10.1983, S. 3673).
Firma neu:
GFWS Genossenschaft zur Förderung des Wohnungsbaues, Sargans in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 12.10.1999 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wildhaber, Hanspeter, von Sargans, in Sargans, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grob, Ernest, von Obstalden, In Sargans, Vizepräsident und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grob-Bereiter, Doris, von Obstalden, in Sargans, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wildhaber, Günter, von Sargans, in Sargans, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wildhaber-Zeitler, Helga, von Sargans, in Sargans, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].