Informazioni su Beat Wildhaber
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Beat Wildhaber
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005651901, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Wildhaber AG, in Maienfeld, CHE-437.668.157, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 17.12.2020, Publ. 1005050758).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hidber-Schumacher, Simone, von Mels, in Vilters-Wangs, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Wildhaber, Beat, von Flums, in Maienfeld, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hidber, Magnus, von Mels, in Vilters-Wangs, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Hidber, Anton, von Mels, in Vilters-Wangs, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Schneider, Kurt, von Ramsen, in Beinwil (Freiamt), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005361761, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Berichtigung des im SHAB Nr. 243 vom 14.12.2021 publizierten TR-Eintrags Nr. 6'767 vom 09.12.2021 Falknis-Netz, Genossenschaft Kommunikationsnetz Maienfeld-Jenins in Liquidation, in Maienfeld, CHE-100.577.582, Genossenschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2021, Publ. 1005356743).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dürr, Christian, von Wartau, in Wartau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [nicht: Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Mitglied];
Wildhaber, Beat, von Flums, in Maienfeld, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Mitglied [nicht: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: HR02-1005356743, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Falknis-Netz, Genossenschaft Kommunikationsnetz Maienfeld-Jenins, in Maienfeld, CHE-100.577.582, Genossenschaft (SHAB Nr. 73 vom 15.04.2019, Publ. 1004610831).
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 02.12.2021 Aktiven von CHF 166'782.19 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 164'782.19 auf die AG Elektrizitätswerk Maienfeld (CHE-108.732.136), in Maienfeld.
Gegenleistung:
CHF 2'000.00.
Firma neu:
Falknis-Netz, Genossenschaft Kommunikationsnetz Maienfeld-Jenins in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 01.11.2021 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vital, Andrea, von Scuol, in Jenins, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Lehner, Jeannette, liechtensteinische Staatsangehörige, in Balzers (LI), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Lehner, Pascal, von Gränichen, in Balzers (LI), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Babst, Rita, von Vilters-Wangs, in Jenins, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Steiner, Jörg, von Langnau im Emmental, in Maienfeld, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied];
Wildhaber, Beat, von Flums, in Maienfeld, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied];
Dürler, Heinz, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Maienfeld, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Präsident [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied];
Dürr, Christian, von Wartau, in Wartau, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Mitglied [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied].