Informazioni su Barbara Berger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Barbara Berger
Ultimi comunicati FUSC: Barbara Berger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005040488, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
bye bye sugar GmbH, in Heimberg, CHE-149.362.657, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2018, Publ. 4037687).
Firma neu:
bye bye sugar GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.11.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berger, Barbara, von Linden, in Freimettigen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 4037687, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
bye bye sugar GmbH, in Heimberg, CHE-149.362.657, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2016, Publ. 3060763).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wille, Stephanie, von Basel, in Münsingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berger, Barbara, von Linden, in Freimettigen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Heimberg, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 2562449, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
bye bye sugar GmbH, in Heimberg, CHE-149.362.657, Winterhaldenstrasse 14a, 3627 Heimberg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
18.12.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Coaching in den Bereichen Ernährung und Fitness. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen. Sie kann ferner Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern, Darlehen gewähren sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 18.12.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Berger, Barbara, von Linden, in Heimberg, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Jörgensen, Sari Anna, von Radelfingen, in Steffisburg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.