Informazioni su Thomas Wilbs
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Thomas Wilbs
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005569088, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
alfer aluminium Gesellschaft mbH, in Zetzwil, CHE-113.301.291, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2019, Publ. 1004615081).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wilbs, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Ühlingen-Birkendorf (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
alfer-aluminium Gesellschaft mbH, in Wutöschingen (DE), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 149 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Blatter, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Zetzwil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ;
Dürr, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Ühlingen-Birkendorf (DE), mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Geschäftsführer oder einem Prokuristen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Puag AG (CHE-113.909.972), in Bremgarten (AG), Gesellschafterin, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Good, Peter Paul, von Mels, in Stein am Rhein, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Laubacher, Martin Michael, von Wohlen (AG), in Wohlen (AG), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3713271, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
alfer aluminium Gesellschaft mbH, in Zetzwil, CHE-113.301.291, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2015, Publ. 1958829).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wilbs, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Ühlingen-Birkendorf (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Scharrenberg, Helmut, deutscher Staatsangehöriger, in Wutöschingen (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura];
Blatter, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Zetzwil, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 5310038, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
alfer aluminium Gesellschaft mbH, in Bad Zurzach, CH-400.4.028.173-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 229 vom 26.11.2007, S. 1, Publ. 4216336). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 29.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wilbs, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Ühlingen-Birkendorf (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].