Informazioni su Andreas Wieser
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Andreas Wieser
Ultimi comunicati FUSC: Andreas Wieser
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005576812, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Reinhardt von Graffenried, in Bern, CHE-115.248.294, Stiftung (SHAB Nr. 31 vom 15.02.2021, Publ. 1005100469).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wieser, Andreas, von Weinfelden, in St. Ursen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Graffenried, Michael, von Bern, in Bern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005419889, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
fondia - Stiftung zur Förderung der Gemeindediakonie in der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz (EKS), in Bern, CHE-110.594.406, Stiftung (SHAB Nr. 252 vom 27.12.2021, Publ. 1005368195).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wieser, Andreas, von Weinfelden, in St. Ursen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schönfelder, Silvia, von Bern, in Unterentfelden, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004674203, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Ruth und Karl Pfister-Stiftung, in Bern, CHE-110.404.397, Stiftung (SHAB Nr. 62 vom 28.03.2012, S.0, Publ. 6613968).
Name neu:
Ruth und Karl Pfister-Stiftung in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion des Kantons Bern vom 08.11.2018 aufgehoben.
Liquidationsadresse:
c/o Kompetenzzentrum Stiftungen, Von Graffenried Gruppe, Herr Andreas Wieser Rechtsanwalt, Zeughausgasse 18, Postfach, 3011 Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baer, Balz, von Richterswil, in Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Feuz, Edwin, von Beatenberg, in Bern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rieder-Lüthi, Ursula, von Adelboden, Chancy und Thun, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wieser, Andreas, von Weinfelden, in St. Ursen, Liquidator, mit Einzelunterschrift;
Bernhard Neuenschwander (CHE-108.204.127), in Thun, Revisionsstelle [bisher: Bernhard Neuenschwander].