Informazioni su Peter Wieland
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Peter Wieland
Ultimi comunicati FUSC: Peter Wieland
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005938547, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
REALPRISMA Versicherungs-Treuhand AG, in Zürich, CHE-106.776.105, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2017, S.0, Publ. 3443215).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treppe, Elvir, von Zürich, in Küsnacht ZH, Delegierter des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Domeisen, Daniel, von Eschenbach SG, in Wagenhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wieland, Peter, von Glarus Nord, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1848313, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
care-one-swiss GmbH, in Zürich, CHE-112.643.607, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 196 vom 09.10.2009, S. 28, Publ. 5285136).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wieland, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Wieland, Silvia, von Filzbach, in Zürich, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Quarta, Mirko, italienischer Staatsangehöriger, in Maggia, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 210 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 6240464, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
RPC Realprisma Consulting GmbH in Liquidation, in Zürich, CH-020.4.020.506-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 176 vom 11.09.2008, S. 25, Publ. 4647446). Gemäss Erklärung vom 24.06.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wieland, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator mit Einzelunterschrift];
Bircher, Jörg, von Stansstad, in Weiningen ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: in St. Moritz].