Informazioni su Silvia Wiedemer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Silvia Wiedemer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004885615, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
ACURA AG, in Basel, CHE-108.198.969, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 05.03.2020, Publ. 1004845622).
Domizil neu:
c/o Petra Tanner, Bechburgerstr. 1, 4052 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Storck, Pascal, von Basel, in Münchenstein, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Wiedemer, Silvia, von Neuhausen am Rheinfall, in Riehen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1049401, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
FHS Familien-, Haus- und Seniorenbetreuung Basel AG, in Riehen, CH-270.4.000.037-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 03.08.2012, Publ. 6796064).
Statutenänderung:
21.08.2013.
Firma neu:
ACURA AG.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
Petersplatz 19, 4051 Basel.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt als sozial orientiertes Spitex Unternehmen die professionelle ambulante und stationäre Pflege und Betreuung von hilfs- und pflegebedürftigen Menschen zu Hause mit pflegerischen, betreuenden und hauswirtschaftlichen Leistungen aller Art. Sie kann alle mit dem Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehende Geschäfte tätigen, Patente und Lizenzen sowie Liegenschaften erwerben und veräussern, Zweigniederlassungen errichten und sich an Unternehmungen beteiligen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Landmesser Treuhand AG-Latag (CH-092.3.001.975-3), in Thun, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kancz AG Consulting & Treuhand (CHE-272.201.863)[CH-036.3.057.300-2], in Bern, Revisionsstelle;
Gyger, Christian, von Nürensdorf, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sasse, Christina, genannt Tina, von Bretzwil, in Klingnau, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wiedemer, Silvia, von Neuhausen am Rheinfall, in Riehen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6662504, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
FHS Familien-, Haus und Seniorenbetreuung Ursula Grossmann GmbH, in Riehen, CH-270.4.000.037-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2011, S. 0, Publ. 6439914).
Statuten neu:
26.04.2012.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 26.04.2012 und Bilanz per 31.12.2011 mit Aktiven von CHF 267'235.82 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 223'008.72 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafterin erhält für ihre bisherigen Stammanteile 1'000 Aktien zu CHF 100.00.
Firma neu:
FHS Familien-, Haus- und Seniorenbetreuung Basel AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Betreuung von pflegebedürftigen Personen mit sämtlichen dazugehörigen Leistungen, wie medizinische, beratende und unterstützende Hilfe über kürzere, als auch längere Zeit, sowohl tags wie nachts. Sie kann alle mit dem Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehende Geschäfte tätigen, Patente und Lizenzen sowie Liegenschaften erwerben und veräussern, Zweigniederlassungen errichten und sich an Unternehmen beteiligen.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: Stammkapital CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
SOLVIVA AG (CH-020.3.002.938-3), in Winterthur, Gesellschafterin;
BTR Treuhand AG (CH-270.3.001.254-8), in Basel, Revisionsstelle;
Rupp, Claudine, von Arlesheim, in Reinach BL, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wiedemer, Silvia, von Neuhausen am Rheinfall, in Riehen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gyger, Willy, von Eriz, in Bäch SZ, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fedrizzi, Thomas, von Horgen, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kläy, Ulrich, von Rüegsau, in Engelberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Landmesser Treuhand AG-Latag (CH-092.3.001.975-3), in Thun, Revisionsstelle.