Informazioni su Jeremias Widmer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jeremias Widmer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004882334, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Unigamma BVG-Sammelstiftung, in Aarau, CHE-109.743.875, Stiftung (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2019, Publ. 1004697460).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arena, Daniele, italienischer Staatsangehöriger, in Rupperswil, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jäggi, Mathias, von Fulenbach, in Hausen (AG), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Widmer, Jeremias, von Sumiswald, in Meilen, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meier, Robert, von Morschach, in Möriken-Wildegg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zeier, Nicole, von St. Stephan, in Oberentfelden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004697460, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Unigamma BVG-Sammelstiftung, in Aarau, CHE-109.743.875, Stiftung (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2018, Publ. 1004511938).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ott, Max, von Auenstein, in Rupperswil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Balmer-Etienne AG (CHE-107.252.508), in Luzern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer, Jeremias, von Sumiswald, in Meilen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jurcevic, Veselka, von Emmen, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Betti, Marco, von Zürich, in Affoltern am Albis, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-384.263.558), in Luzern, Revisionsstelle;
Mayer, Christoph, von Wattwil, in Eschlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004579428, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Meilco Holding AG, bisher in Zürich, CHE-293.201.202, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2017, Publ. 3933441).
Statutenänderung:
20.02.2019.
Sitz neu:
Flums.
Domizil neu:
c/o FLUMROC AG, Industriestrasse, 8890 Flums. [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 21.04.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 21.04.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Änderung aufgrund anderer Eintragungspraxis].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widmer, Jeremias, von Sumiswald, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gort, Damian, von Pfäfers, in Mels, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cadruvi, Pieder, von Ilanz/Glion, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.