Informazioni su Dr. Hans Widmer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Dr. Hans Widmer
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Hans Widmer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005750548, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Mina AG, in Steinhausen, CHE-104.398.469, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 18.05.2021, Publ. 1005184341).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widmer, Dr. Hans, von Oftringen, in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wander, Georg Friedrich Theodor, von Wattwil, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005733689, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
BGS Treuhand + Immobilien AG, in Zofingen, CHE-102.946.880, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2016, Publ. 2701903).
Statutenänderung:
19.04.2023.
Sitz neu:
Rothrist.
Domizil neu:
Tödiweg 10, 4852 Rothrist.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft sind Treuhand und Beratung im Immobiliensektor. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, verwalten und verkaufen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen mit gleichem oder ähnlichem Geschäftsbereich beteiligen, solche Unternehmungen erwerben oder errichten, sowie alle Geschäfte durchführen und tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Sie kann auch Patente, Lizenzen etc. erwerben, verwerten, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Verwaltung Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaer, Hans-Rudolf, von Gondiswil, in Zofingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Ulrich, von Linden, in Rothrist, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Klaus, Daniel, von Uerkheim, in Rothrist, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Widmer, Dr. Hans, von Oftringen, in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005715688, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
deconta Gerätetechnik AG, in Rothrist, CHE-112.331.444, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 09.03.2023, Publ. 1005696818).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widmer, Dr. Hans, von Oftringen, in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schauenburg, Florian Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reidegeld, Volker Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.