Informazioni su Hans Widmer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hans Widmer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5804040, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Elektra Bucheggberg Genossenschaft, in Lohn-Ammannsegg, CH-251.5.000.085-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 55 vom 19.03.2010, S. 14, Publ. 5549876).
Statutenänderung:
29.04.2000, 20.08.2009, 8.05.2010.
Firma neu:
Genossenschaft Elektra Bucheggberg.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
Persönliche Haftung oder Nachschusspflichten: Gemäss Statuten. [bisher: Haftung: persönlich].
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten: Gemäss Statuten. [bisher: Leistungen: Eintrittsgeld gemäss Statuten].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Räz, Niklaus, von Rapperswil BE, in Rapperswil BE, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Widmer, Hans, von Heimiswil, in Arch, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mann, Alex, von Sainte-Croix, in Bibern SO, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 3474120, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Elektra Bucheggberg, in Lohn-Ammannsegg, CH-251.5.000.085-9, Einkauf von elektrischer Energie usw., Genossenschaft (SHAB Nr. 154 vom 13.08.2002, S. 8, Publ. 599186).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meili, Hanspeter, von Duggingen, in Oberwil bei Büren, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Franz, von Bibern SO, in Tscheppach, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stuber, Ernst, von Lüterkofen-Ichertswil, in Lüterkofen-Ichertswil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer, Hans, von Heimiswil, in Arch, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Etter, Hanspeter, von Meikirch, in Gossliwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hofmann-Zollinger, Susanne, von Zürich und Grossaffoltern, in Nennigkofen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vögeli, Stephan, von Selzach, in Lohn-Ammannsegg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.