Informazioni su Felix Widmer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Felix Widmer
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Felix Widmer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6468080, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Heilpädagogische Schule Toggenburg, in Wattwil, CH-320.6.054.736-2, Verein (SHAB Nr. 230 vom 26.11.2009, S. 12, Publ. 5362084).
Statutenänderung:
09.05.2011. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widmer, Felix, von Mosnang, in Bütschwil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diethelm, Regina Barbara, von Dozwil, in Berg SG, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brändle, Patrick, von Mosnang, in Mosnang, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hüberli, Roger, von Nesslau-Krummenau, in Wattwil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunner, Jürg, von Neckertal, in Wattwil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hagmann, Andreas, von Oberhelfenschwil, in Mosnang, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pellizzari, Gaudenz, von Gossau SG, in Lichtensteig, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hotz, Rosmarie, von Sulgen, in Ganterschwil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lusti, Heidi, von Nesslau-Krummenau, in St. Peterzell (Neckertal), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 5647726, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Egli + Partner AG, in Kirchberg SG, CH-320.3.040.459-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 23.06.2008, S. 13, Publ. 4537656).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widmer, Felix, von Mosnang, in Bütschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egli, Priska, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Ganterschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Alt St. Johann]. [behördliche Umbenennung].
Numero di pubblicazione: 2807154, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Egli + Partner AG, in Kirchberg SG, CH-320.3.040.459-0, Abwicklung und Ausführung sämtlicher Bauarbeiten usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2004, S. 10, Publ. 2292382).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gähwiler, Rolf, von Kirchberg SG, in Wil SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wilen bei Wil, ohne Zeichnungsberechtigung];
Widmer, Felix, von Mosnang, in Bütschwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.