Informazioni su Emil Wicki
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Emil Wicki
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1617001, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Verein MURIMOOS werken und wohnen, Muri, in Muri AG, CHE-107.739.868, Verein (SHAB Nr. 7 vom 13.01.2014, Publ. 1280561).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hengartner, Roland, von Waldkirch, in Küttigen, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wicki, Emil, von Aristau, in Aristau, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Angehrn, Josef, von Muolen, in Buttwil, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes ohne Zeichnungsberechtigung];
Hoffmann, Magnus, von Adligenswil, in Wohlen AG, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Küng, Maria, von Aristau, in Muri AG, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lerzer, Helmut, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Villiger, Paul, von Oberrüti, in Sins, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 6788830, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Käsereigenossenschaft Althäusern, in Aristau, CH-400.5.001.893-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 226 vom 20.11.2008, S. 2, Publ. 4741952).
Firma neu:
Käsereigenossenschaft Althäusern in Liquidation.
Domizil neu:
Liquidationsdomizil, c/o Maria Küng, Tannenweg 8, 5630 Muri AG. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 11.04.2012 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wicki, Emil, von Aristau, in Aristau, Präsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kaufmann, Heinrich, von Arni AG, in Aristau, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung und Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Küng, Maria, von Aristau, in Muri AG, Liquidatorin und Mitglied der Verwaltung und Kassierin, mit Einzelunterschrift als Liquidatorin [bisher: Mitglied der Verwaltung und Kassierin mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2487562, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Werk- und Wohnheim Murimoos, in Muri AG, CH-400.6.001.827-6, Verein (SHAB Nr. 211 vom 29.10.1999, S. 7391).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmied, Fritz, von Wahlern, in Aristau, Verwalter (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Dr. Markus, von Aarau und Hallau, in Aarau, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hübscher, Guido, von Radelfingen, in Buttwil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wicki, Emil, von Aristau, in Aristau, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Däpp, Hans, von Oppligen, in Aristau, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Galliker, Josef, von Beromünster und Gunzwil, in Muri AG, mit Kollektivprokura zu zweien.