Informazioni su Jean-Pierre Wicht
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Jean-Pierre Wicht
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jean-Pierre Wicht
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1871645, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
GETISA IMMOBILIÈRE (MARTIGNY) SA, à Martigny, CHE-103.206.975, société anonyme (No. FOSC 71 du 11.04.2011, Publ. 6116258).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Lorétan, Régis, de Sion et Leukerbad, à Sion, président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Wicht, Jean-Pierre, de Le Mouret, à Grandvaux, président, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur avec signature collective à deux].
Numero di pubblicazione: 6116258, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
GETISA IMMOBILIÈRE (MARTIGNY) SA, à Martigny, CH-621.3.001.502-8, société anonyme (No. FOSC 85 du 03.05.2005, p. 15, Publ. 2821060).
Modification des statuts:
25.03.2011.
Nouveaux faits qualifiés:
[Abrogation de la clause d'apport en nature et de reprise de biens] [précédemment: apport pour CHF 45'000.-- de mobilier, matériel de bureau et installation].
Communications aux actionnaires:
par pli recommandé. Selon déclaration du 25.03.2011, il est renoncé à un contrôle restreint. Statuts adaptés au nouveau droit.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Lorétan, Wolfgang, de Leukerbad, à Sion, vice-président, avec signature collective à deux;
PME revision et expertises SA, à Lausanne, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Wicht, Jean-Pierre, de Le Mouret, à Grandvaux, administrateur, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: 5412468, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Swissmetro AG, in Bern, CH-035.3.001.937-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2007, S. 5, Publ. 4121850).
Firma neu:
Swissmetro AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Swissmetro SA en liquidation).
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 20.11.2009 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Loosli, Mauro Dr., von Zürich und Eriswil, in Zürich, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Triponez, Pierre, von Emmen, in Muri bei Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spicher, Georges, von Ueberstorf, in Schmitten FR, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Balegno, Pierre, von Montreux, in Pully, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Miauton, Marie-Hélène, von Oleyres, in Lausanne, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schorderet, Edgar, von Le Mouret, in Marly, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jermann, Walter, von Zwingen, in Dittingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jufer, Marcel, von Grandson und Melchnau, in Morges, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Manzini, Fabio, von Lausanne, in Ecublens VD, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weirich, Kurt W., von Sarnen, in Sarnen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sieber, Eduard W., von Zürich, in Erlenbach ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wicht, Jean-Pierre, von Le Mouret, in Pully, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
SH Services GmbH (CH-020.4.028.906-2), in Zürich, Liquidatorin.