Informazioni su Jörg Wertli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Jörg Wertli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005605178, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
BSF Swissphoto AG, in Opfikon, CHE-105.997.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2022, Publ. 1005459180).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Landtwing, Stephan, von Zug, in Steinhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wertli, Jörg, von Zufikon, in Horgen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Landtwing, Emese, von Zug, in Steinhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005459180, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
BSF Swissphoto AG, in Opfikon, CHE-105.997.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 07.04.2021, Publ. 1005141767).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hunziker, Hans Jörg, von Aarau, in Niederhasli, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hurter, Thomas, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wertli, Jörg, von Zufikon, in Horgen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grünenfelder, Thomas, von Vilters-Wangs, in Domat/Ems, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stengele, Dr. Roland, deutscher Staatsangehöriger, in Regensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005421956, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Lite Commerce GmbH, in Gossau (ZH), CHE-345.778.215, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 65 vom 07.04.2015, S.0, Publ. 2081063).
Statutenänderung:
28.02.2022.
Firma neu:
JW Ventures GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
(JW Ventures LLC) (JW Ventures SARL) (JW Ventures SAGL).
Sitz neu:
Horgen.
Domizil neu:
c/o Jörg Wertli, Käpfnerweg 24, 8810 Horgen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an Unternehmen im In- und Ausland. Sie tätigt sämtliche Geschäfte, welche damit im Zusammenhang stehen, und kann auch treuhänderisch Geschäfte im Interesse ihrer Aktivitäten durchführen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann, sofern die gesetzlichen Bestimmungen erfüllt sind, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wertli, Reto, von Zufikon, in Greifensee, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wertli, Jörg, von Zufikon, in Horgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 400 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Thalwil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00].